Dogfen lywodraethu THE WINDSOR AND ETON SOCIETY INCORPORATING WINDSOR HERITAGE
Rhif yr elusen: 266768
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 02/12/1998 AS AMENDED ON 11/10/2004 AS AMENDED ON 13/10/2008 AS AMENDED ON 08/10/2012 AS AMENDED ON 12/11/2015
Gwrthrychau elusennol
"(A) TO PRESERVE, PROTECT, PROMOTE AND IMPROVE FEATURES OF HISTORIC OR PUBLIC INTEREST IN THE TOWNS OF WINDSOR AND ETON AND THEIR SURROUNDING AREAS; (B) TO PROMOTE HIGH STANDARDS OF PLANNING AND ARCHITECTURE IN THE TOWNS OF WINDSOR AND ETON AND THEIR SURROUNDING AREAS; (C) TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE INFORMATION TO MEMBERS AND OTHERS SUPPORTING THE WORK OF THE CHARITY"
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WINDSOR AND ETON
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.