ymddiriedolwyr WRESTLINGWORTH VILLAGE HALL, NOW KNOWN AS WRESTLINGWORTH MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 266863
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR JIM HAWKINS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Lynne Anderson | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Gareth Ashby | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Edwina May Parker | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Brian Robert Whitfield | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Lesley Ann May | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
Nicholas da Costa | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
Cheryl Elizabeth Roberts | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.