Hanes ariannol THE SHAKESPEARE GLOBE TRUST
Rhif yr elusen: 266916
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.45m | £11.21m | £13.56m | £19.14m | £29.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.79m | £16.83m | £15.17m | £21.23m | £23.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.92m | £3.15m | £44.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.27m | £4.90m | £5.20m | £890.00k | £3.57m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.96m | £1.15m | £800.00k | £2.69m | £3.96m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £18.17m | £4.90m | £7.53m | £15.49m | £22.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £51.00k | £28.00k | £26.00k | £17.00k | £269.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £230.00k | £0 | £57.00k | £5.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £142.00k | £5.00k | £0 | £148.00k | £2.63m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £20.26m | £14.96m | £13.64m | £18.66m | £20.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £922.00k | £865.00k | £693.00k | £817.00k | £920.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £8.00k | £101.00k | £188.00k | £193.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £2.61m | £1.01m | £834.00k | £1.75m | £2.46m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.