ymddiriedolwyr 6TH ROMSEY (LOCKERLEY) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 267353
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Smith | Cadeirydd | 10 January 2022 |
|
|
||||
Graham Neil Smith | Ymddiriedolwr | 07 October 2023 |
|
|
||||
Jean Beauchamp | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
Georgina Kirk | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|
||||
Nusreen Ahmad | Ymddiriedolwr | 05 April 2020 |
|
|
||||
Edward Dewey | Ymddiriedolwr | 27 January 2020 |
|
|
||||
Jonathan New | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||
JOHN PAPWORTH | Ymddiriedolwr | 04 December 2017 |
|
|
||||
Patricia Barretto | Ymddiriedolwr | 04 December 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.