ymddiriedolwyr CHARITY FOR A VICARAGE AND AUGMENTATION OF THE INCOME OF THE VICAR
Rhif yr elusen: 267414
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOFFREY LOADES CBE | Cadeirydd | 31 July 1979 |
|
|||||||
Charles Richard Tobias Harris | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||||
Linda Caroline Jarrold | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|||||||
Cherri Diane Moseley | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
||||||
PAUL RAYMOND KING OBE | Ymddiriedolwr | 22 May 2001 |
|
|
||||||
COLIN IRVING PORDHAM | Ymddiriedolwr | 14 September 1972 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.