ymddiriedolwyr SURVIVAL INTERNATIONAL CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 267444
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor James Lionel Norman Wood | Cadeirydd | 02 May 1996 |
|
|||||||
Professor Joshua Castellino | Ymddiriedolwr | 25 March 2022 |
|
|
||||||
Diana de Horna Cicka | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||||
Herve Chandes | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
|
||||||
Ghislaine de Give | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
|
||||||
Thomas Joseph Fraine | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|
||||||
TOM YEBA HUGH-JONES | Ymddiriedolwr | 08 May 2012 |
|
|
||||||
CLARE CATHERINE DIXON OBE | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|||||||
JESSICA MARY SAINSBURY | Ymddiriedolwr | 27 April 2005 |
|
|||||||
SUE EDITH BRANFORD | Ymddiriedolwr | 21 January 2003 |
|
|
||||||
MICHAEL JOHN DAVIS | Ymddiriedolwr | 23 January 2002 |
|
|
||||||
JULIET CECILIA WALKER BSC | Ymddiriedolwr | 09 May 1997 |
|
|
||||||
JAMES CAMERON WILSON | Ymddiriedolwr | 02 May 1996 |
|
|
||||||
Mr Robin-Hanbury Tenison | Ymddiriedolwr | 13 June 1991 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.