Hanes ariannol PAINES PLOUGH LIMITED
Rhif yr elusen: 267523
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.03m | £1.46m | £1.07m | £1.38m | £1.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.36m | £1.42m | £653.97k | £1.53m | £1.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £5.00k | £30.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £315.62k | £515.46k | £85.01k | £35.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £348.79k | £716.68k | £1.02m | £492.38k | £384.94k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £579.46k | £669.99k | £23.53k | £735.30k | £646.57k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £107 | £202 | £0 | £3.06k | £3.61k | |
|
Incwm - Arall | £102.77k | £77.36k | £23.54k | £151.23k | £238.83k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.33m | £1.39m | £651.97k | £1.46m | £1.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £89 | £4.94k | £0 | £0 | £180 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.99k | £8.20k | £8.73k | £19.75k | £13.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £28.53k | £23.00k | £2.00k | £63.74k | £58.65k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.