Hanes ariannol THE WESTMINSTER FOUNDATION
Rhif yr elusen: 267618
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.01m | £4.50m | £13.42m | £10.39m | £3.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.75m | £2.65m | £13.49m | £5.69m | £7.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £43.72m | £2.55m | £13.41m | £10.18m | £2.91m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.29m | £1.95m | £6.06k | £213.21k | £298.31k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £20.00m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.75m | £2.64m | £13.49m | £5.69m | £7.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.41k | £10.10k | £0 | £0 | £72.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.40k | £96.73k | £148.86k | £170.10k | £132.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.66m | £2.11m | £12.84m | £5.12m | £6.73m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £6.41k | £10.10k | £0 | £0 | £72.68k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.