Hanes ariannol THE HUMANE RESEARCH TRUST
Rhif yr elusen: 267779
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £482.58k | £676.37k | £731.66k | £1.23m | £938.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £593.16k | £753.11k | £607.26k | £527.09k | £875.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £640.84k | £582.39k | £1.21m | £898.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £18.73k | £0 | £9.43k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £16.09k | £0 | £18.31k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £19.44k | £12.77k | £6.12k | £30.93k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £117.77k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £577.06k | £517.94k | £1.15m | £701.26k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £699.38k | £551.70k | £473.20k | £795.83k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £53.74k | £55.56k | £53.90k | £79.90k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £45.33k | £53.02k | £50.78k | £198.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £619.43k | £460.62k | £384.24k | £597.57k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.