Dogfen lywodraethu THE BRITISH CAVE RESEARCH ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 267828
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1ST JANUARY 1974 AS AMENDED 07 DECEMBER 1974, JUNE 1976, JUNE 1977, JUNE 1979, JUNE 1980, JUNE 1984, 20 APRIL 1985, 30 SEPTEMBER 1995 AND 24 SEPTEMBER 2005 as amended on 10 Mar 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE STUDY OF CAVES AND ASSOCIATED PHENOMENA WHEREVER THEY MAY BE SITUATED FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.