ymddiriedolwyr YATTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 267874
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS MAGGIE EDWARDS | Cadeirydd |
|
|
|||||||
David Robert Stephens | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||||
Thomas Luke Bateman | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||||
JULEY HOWARD | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||||
Lesley Casey | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||||
William Mark BRITTEN | Ymddiriedolwr | 12 July 2018 |
|
|
||||||
Susan Elizabeth Simmons | Ymddiriedolwr | 07 July 2014 |
|
|
||||||
GILLIAN TAYLOR | Ymddiriedolwr | 12 July 2013 |
|
|
||||||
JONATHAN LINTEN KELLY | Ymddiriedolwr | 12 July 2013 |
|
|
||||||
SANDRA MOLONEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
WENDY GRIGGS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.