ymddiriedolwyr EAST WORLINGTON PARISH HALL
Rhif yr elusen: 267969
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK SHIPLEY | Cadeirydd | 14 May 2020 |
|
|
||||
Brian Edwards | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
ANGELA LUNN | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Julie Annabel Colquhoun | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Alice Elizabeth Rhodes | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Jon Houghton | Ymddiriedolwr | 13 August 2023 |
|
|
||||
Nigel Pankhurst | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|
||||
Margaret Good | Ymddiriedolwr | 19 May 2020 |
|
|
||||
Jonathan Harford | Ymddiriedolwr | 14 July 2016 |
|
|
||||
SANDY HAUGHTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH LAURA BRIDGET HURST-BANNISTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.