ymddiriedolwyr THE EAST ANGLIA TRANSPORT MUSEUM SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 268204
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Nightingale | Ymddiriedolwr | 25 May 2024 |
|
|
||||
Stephen James Hobbs | Ymddiriedolwr | 25 May 2024 |
|
|
||||
Stuart Edward Lamming | Ymddiriedolwr | 25 May 2024 |
|
|||||
Richard James Alger | Ymddiriedolwr | 25 May 2024 |
|
|
||||
christopher ramsden | Ymddiriedolwr | 06 May 2023 |
|
|
||||
Ian Reed | Ymddiriedolwr | 03 December 2022 |
|
|
||||
oliver andrew harris | Ymddiriedolwr | 14 May 2022 |
|
|
||||
Graham Stoakes | Ymddiriedolwr | 04 September 2021 |
|
|
||||
Connor Paul Drage | Ymddiriedolwr | 04 September 2021 |
|
|
||||
Susan Ann Jones | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|
||||
GRAHAM WOODS | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|
||||
Alan John Bertram | Ymddiriedolwr | 21 June 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.