Dogfen lywodraethu THE AEROPLANE COLLECTION LIMITED
Rhif yr elusen: 268238
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 7 DECEMBER 1973 AS AMENDED 17 AUGUST 1974, 14 AUGUST 1993 AND 24 APRIL 2010. as amended on 20 Apr 2013 as amended on 11 Nov 2022 as amended on 27 Sep 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE PRESERVATION OF AIRCRAFT AND AERONAUTICAL EQUIPMENT OF HISTORICAL, TECHNICAL OR OTHER PUBLIC INTEREST AND IN AVIATION GENERALLY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.