ymddiriedolwyr BECCLES UNIT 554 OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 268768
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (15 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jodie Butcher | Ymddiriedolwr | 17 August 2022 |
|
|
||||
Katharine Denise Hutton | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Wendy Woodward | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Clair Berry | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Michael Court | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|
||||
Julia Pelham | Ymddiriedolwr | 20 May 2015 |
|
|
||||
ALF MUFFETT | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.