ymddiriedolwyr THE ABBEYFIELD GREAT MISSENDEN AND DISTRICT SOCIETY
Rhif yr elusen: 268880
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pamela Muriel Fensome | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Dr Meron Rudolph Jacyna | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
Lola Brock Meakin | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Ruth Elizabeth Stuart | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Andrew James Hall | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
Arun Suman | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
JANE MACKAY | Ymddiriedolwr | 07 December 2015 |
|
|
||||
SUE BOTTOMLEY | Ymddiriedolwr | 18 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.