ymddiriedolwyr HENLEY ART AND CRAFTS GUILD
Rhif yr elusen: 268947
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Pink | Cadeirydd | 07 June 2023 |
|
|
||||
Susan Patricia Mildenhall | Ymddiriedolwr | 03 January 2024 |
|
|
||||
Katy Garrod | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Claire Higgins | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Roseann Beddington | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Eileen Pinkarchevski | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Verena Edwards | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
||||
Paddy Lunn | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.