ymddiriedolwyr PALGRAVE AND DISTRICT COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 269132
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Duncumb | Cadeirydd | 01 July 2023 |
|
|
||||
Jane Lockwood | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Sian Bunbury | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Valerie Firth | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
George Georgiou | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
Eric Milne | Ymddiriedolwr | 11 November 2015 |
|
|
||||
Lee Lockwood | Ymddiriedolwr | 14 November 2014 |
|
|
||||
HELEN THORBURN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEAN POTTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.