ymddiriedolwyr THE ROYAL TANK REGIMENT ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 269230
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brigadier Gavin James Thompson | Cadeirydd | 21 May 2015 |
|
|||||||||
Simon Andrew Ridgway OBE | Ymddiriedolwr | 16 September 2024 |
|
|||||||||
Ian Mark Tompsett | Ymddiriedolwr | 18 November 2023 |
|
|
||||||||
MARK LUSON | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|||||||||
Patrick Carroll | Ymddiriedolwr | 21 February 2020 |
|
|
||||||||
DAVID JOHN LARCOMBE | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|
||||||||
DAVID JOHN TAYLOR | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|
||||||||
Brigadier Nicholas James Cowey | Ymddiriedolwr | 24 May 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.