ymddiriedolwyr ROMSEY AND DISTRICT SOCIETY
Rhif yr elusen: 269308
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Robinson | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
JOSEPH DWYER | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Jennifer Adams | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Nicholas Archer Hutson | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Vivien Messenger | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Christopher-John Esplin-Jones | Ymddiriedolwr | 20 April 2020 |
|
|
||||
Anne Rosalind Fresson | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|
||||
Professor Roger Henry Leech | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|
||||
Annette McBride | Ymddiriedolwr | 24 February 2016 |
|
|
||||
John Broughall | Ymddiriedolwr | 24 February 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.