Hanes ariannol LYMPSTONE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 269342
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 30/06/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.72k | £47.38k | £38.75k | £39.45k | £22.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.84k | £33.10k | £33.40k | £39.13k | £660.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £12.30k | £13.00k | £6.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.