Dogfen lywodraethu THE FRIENDS OF THE ROYAL NAVAL MUSEUM AND H M S VICTORY
Rhif yr elusen: 269387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17TH SEPTEMBER 1974, AS AMENDED 18TH OCTOBER 1976,21ST OCTOBER 1988, 25TH OCTOBER 1990 AND 29TH APRIL 2005.
Gwrthrychau elusennol
THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY SUPPORT FOR, AND THE PROMOTION OF, ASSISTANCE AND IMPROVEMENT OF THE ROYAL NAVAL MUSEUM AND H M S VICTORY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.