ymddiriedolwyr FORD BRITAIN TRUST
Rhif yr elusen: 269410
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANE LOUISE SKERRY | Cadeirydd | 01 June 2014 |
|
|
||||
Jenny Ball | Ymddiriedolwr | 08 March 2018 |
|
|
||||
LARA TONYA NICOLL | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
PAUL ROBERT BAILEY | Ymddiriedolwr | 21 July 2014 |
|
|
||||
MS WENDY JAMES | Ymddiriedolwr | 17 December 2012 |
|
|
||||
DAVID STEPHEN RUSSELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr JUNE-ALISON SEALY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.