ymddiriedolwyr VILLAGE HALL - EAST BRENT
Rhif yr elusen: 269419
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stewart George Darlaston | Cadeirydd | 27 November 2019 |
|
|
||||
Julie Lynne Ward | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Barbara Ann Bolton | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
David Bertram Nock | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Jane Watkins | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Janet Mary Ward | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||
Kathryn Florence Quinnell | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Rosemary Susan Gilling | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
|
||||
Rosemary Darlaston | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
||||
Helen Jane Broderick | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
||||
MRS DOT COLES | Ymddiriedolwr | 19 March 2012 |
|
|||||
PATRICIA Helen SEABROOK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.