Hanes ariannol THE SIMON GIBSON CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 269501
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.20m | £1.27m | £1.62m | £1.07m | £947.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £848.88k | £900.42k | £848.50k | £813.35k | £1.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £300.00k | £500.00k | £937.50k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £50.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £829.91k | £773.19k | £681.06k | £1.07m | £947.68k | |
|
Incwm - Arall | £75.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £792.78k | £832.32k | £848.50k | £741.89k | £1.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £55.20k | £68.10k | £0 | £71.45k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.28k | £5.52k | £5.66k | £5.60k | £6.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £826.80k | £783.00k | £736.29k | £1.01m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £55.20k | £66.51k | £0 | £71.45k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £899 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.