ymddiriedolwyr THE SILVERSTONE RECREATIONAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 269521
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (72 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martyn Nash | Cadeirydd | 19 April 2023 |
|
|
||||
Stephen Curry | Ymddiriedolwr | 14 July 2023 |
|
|
||||
Sarah West | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Richard West | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Roger Culley | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Luke Rainey | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Mark Haynes | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Stephen Andrews | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Michael Broomhall | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Luke Jones | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Michelle Webb | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Colin John Harrison | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.