ymddiriedolwyr BRAUNTON VOLUNTEERS
Rhif yr elusen: 269536
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROF PETER SIMS | Cadeirydd | 04 April 2014 |
|
|
||||||
ERNEST KEITH OADES | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|||||||
Janet Mold | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||||
Margaret Anthea Date | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||||
Jasmine Bessie Chesters | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|||||||
Suzanne Tucker | Ymddiriedolwr | 13 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.