ymddiriedolwyr SUTTON TALKING NEWSPAPER
Rhif yr elusen: 269628
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr JAMES PEARSON | Cadeirydd | 05 January 2012 |
|
|||||
Corrina Boisson | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Elaine Bastable | Ymddiriedolwr | 09 October 2017 |
|
|
||||
June Erica Lewis | Ymddiriedolwr | 09 October 2015 |
|
|
||||
Keith Michael Young | Ymddiriedolwr | 10 October 2014 |
|
|
||||
Jeffrey Brian Day | Ymddiriedolwr | 10 October 2014 |
|
|
||||
DIANE CLAIRE ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JILL NICOL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDY BARNARD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PERCY HAROLD STOCK | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.