Hanes ariannol TATTENHAMS COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 269869
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2015 | 28/02/2016 | 28/02/2017 | 28/02/2018 | 28/02/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.30k | £27 | £25 | £7 | £70 | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.01k | £3.91k | £13.86k | £2.76k | £3.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.