Hanes ariannol BRAHMA KUMARIS WORLD SPIRITUAL UNIVERSITY (UK)
Rhif yr elusen: 269971
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.33m | £4.10m | £3.59m | £4.96m | £3.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.30m | £2.27m | £1.68m | £2.06m | £2.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.24m | £3.99m | £3.06m | £4.27m | £2.55m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £68.15k | £81.51k | £62.96k | £76.70k | £75.38k | |
|
Incwm - Arall | £21.27k | £25.56k | £468.46k | £617.92k | £802.23k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £245.35k | £91.01k | £132.77k | £81.56k | £44.39k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.30m | £2.27m | £1.68m | £2.06m | £2.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £290.65k | £303.71k | £86.02k | £275.63k | £315.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.