ymddiriedolwyr 9TH BRACKNELL (SOUTH HILL) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 270220
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (91 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIGEL HENRY EDWARD BARLOW | Cadeirydd | 25 June 1998 |
|
|
||||
Stephen Mark Tucker | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Andrew Gorham | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Lewis Anthony Jenkins | Ymddiriedolwr | 16 July 2023 |
|
|
||||
David Fletcher | Ymddiriedolwr | 16 July 2023 |
|
|
||||
Alena Ellis | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||
PAULINE BAKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.