Dogfen lywodraethu THE BRITISH ASSOCIATION OF FRIENDS OF MUSEUMS
Rhif yr elusen: 270253
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED OCTOBER 1973 AS AMENDED 4TH OCTOBER 1975 AND 26TH SEPTEMBER 1981, 9 SEPTEMBER 1989, 12 OCTOBER 1996, 9 OCTOBER 1999
Gwrthrychau elusennol
THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE PROMOTION, SUPPORT, ASSISTANCE AND IMPROVEMENT OF MUSEUMS THROUGH THE ACTIVITIES OF FRIENDS GROUPS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.