Hanes ariannol LONDON FILM SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 270302
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.07m | £4.28m | £5.56m | £6.58m | £7.95m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.56m | £5.61m | £5.98m | £6.34m | £6.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £61.53k | £44.12k | £89.46k | £1.47m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £96.25k | £0 | £10 | £15 | £27 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.92m | £4.23m | £5.34m | £6.41m | £7.80m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.83k | £5.86k | £298 | £1.92k | £47.18k | |
|
Incwm - Arall | £44.35k | £50.06k | £219.56k | £167.96k | £109.23k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £15 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.47m | £4.64m | £5.94m | £6.30m | £6.46m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £92.64k | £65.80k | £40.34k | £40.92k | £14.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £57.27k | £77.48k | £99.59k | £107.91k | £87.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £901.27k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.