Hanes ariannol CHINTHURST SCHOOL EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 271160
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.42m | £1.41m | £1.99m | £2.33m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.41m | £1.61m | £1.93m | £2.10m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £43.23k | £38.47k | £68.81k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.32k | £8.05k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £17.27k | £14.31k | £12.88k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.31m | £1.30m | £1.94m | £2.26m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £104.53k | £86.36k | £37.26k | £56.24k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £8.05k | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.41m | £1.61m | £1.93m | £2.10m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.86k | £26.66k | £16.04k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.