ymddiriedolwyr THE NORFOLK CHURCHES TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 271176
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Lombe Taylor | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||||||
Lauren Rebecca Parker | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||||||
ROSABELLE BATT | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|
||||||||
Dr John Maddison | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
||||||||
AMELIA LOUISE COURTAULD | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
||||||||
PATRICK SIMON LINES | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
||||||||
Ian Donald Lonsdale | Ymddiriedolwr | 29 November 2011 |
|
|||||||||
MICHAEL JOHN SAYER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
COUNTESS OF LEICESTER SARAH ELIZABETH MARY LEICESTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.