ymddiriedolwyr BRENT DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 271413
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN BEARD | Cadeirydd |
|
||||||
Thomas Hughes | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|
||||
Jasmine Varsani | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Adam Green | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
SHAILA SHAH | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Francis William Penter | Ymddiriedolwr | 15 June 2019 |
|
|
||||
David William Kitchen | Ymddiriedolwr | 14 October 2017 |
|
|||||
Wayne Delisle Easmond | Ymddiriedolwr | 30 June 2016 |
|
|
||||
DENISE HELEN JULIA PAMBAKIAN | Ymddiriedolwr | 21 June 2014 |
|
|
||||
THERESA JANE MILLS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TREVOR TOOMBS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.