ymddiriedolwyr Z V M RANGOONWALA FOUNDATION
Rhif yr elusen: 271513
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEHEEN Dalamal | Cadeirydd | 15 February 2013 |
|
|||||||||||||||
Azam Rangoonwala | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||||||||||||
SHAKIBA RANGOONWALA | Ymddiriedolwr | 18 September 2003 |
|
|
||||||||||||||
NAWABZADA KHAWAJA SALIMULLAH ASKARI | Ymddiriedolwr | 07 June 2000 |
|
|
||||||||||||||
ASIF RANGOONWALA | Ymddiriedolwr | 27 November 1995 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.