ymddiriedolwyr MUSLIM WELFARE HOUSE
Rhif yr elusen: 271680
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MR HASSAN YOUSEF MAHMOUD | Cadeirydd | 08 January 2012 |
|
|||
Dr Omer Hasem El-Hamdoon | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|||
ABDULLAH ADNAN SAIF | Ymddiriedolwr | 25 February 2019 |
|
|||
OSMAN YUSUF HAGI AHMED | Ymddiriedolwr | 25 February 2019 |
|
|||
OBADA MOHAMMAD SAWALHA | Ymddiriedolwr | 25 February 2019 |
|
|||
ABDULLAH AHMED ABDUL-MAJEED ABDULSAMEI | Ymddiriedolwr | 25 February 2019 |
|
|||
MOHAMED HAJ | Ymddiriedolwr | 20 December 2012 |
|
|||
ALI BOUDJATAT | Ymddiriedolwr | 20 November 2012 |
|
|||
RIYADH AL-RAWI | Ymddiriedolwr | 20 November 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.