Hanes ariannol THE ENGLISH CONCERT
Rhif yr elusen: 271765
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £986.86k | £679.09k | £589.34k | £1.03m | £1.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.02m | £677.83k | £569.89k | £949.04k | £1.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.73k | £144.23k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £310.98k | £202.43k | £481.50k | £372.16k | £363.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £582.32k | £412.82k | £78.65k | £560.50k | £1.10m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £55 | £41 | £1 | £81 | £313 | |
|
Incwm - Arall | £93.51k | £63.80k | £29.19k | £100.44k | £181.65k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £14.50k | £21.98k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.01m | £673.33k | £569.89k | £945.68k | £1.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.09k | £4.50k | £0 | £3.36k | £680 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.