Hanes ariannol COMMUNITY OF THE SISTERS OF THE CHURCH
Rhif yr elusen: 271790
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2007 | 31/10/2008 | 31/10/2009 | 31/10/2010 | 31/10/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £216.92k | £220.93k | £275.13k | £189.18k | £227.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £254.13k | £225.12k | £248.19k | £245.54k | £1.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.