Dogfen lywodraethu THE MARKETORS TRUST
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 12 OCTOBER 1976, AS AMENDED 19 JANUARY 206 AND 4 DECEMBER 2008, AND ORDERS OF THE COMMISSIONERS DATED 30 NOVEMBER 2005 AND 1 DECEMBER 2005
Gwrthrychau elusennol
(A) THE RELIEF OF ANY PERSON BEING IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES WHO IS OR WHO HAS BEEN A FREEMAN OF THE COMPANY. (B) THE RELIEF OF ANY PERSON BEING IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES WHO IS THE WIDOW ORPHAN OR DEPENDANT OF ANY DECEASED FREEMAN OF THE COMPANY. (C) THE EDUCATION OF ANY CHILD BEING IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES OF A FREEMAN OR DECEASED FREEMAN OF THE COMPANY. FOR FULL DETAILS SEE CLAUSE 4 OF TRUST DEED DATED 12TH OCTOBER 1976.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.