Dogfen lywodraethu THE GURKHA MUSEUM
Rhif yr elusen: 272426
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 4TH NOVEMBER 1976 AS VARIED BY SCHEME OF 7TH MAY 1986, RESOLUTION ADOPTED 4TH AUGUST 1995 AND SCHEME DATED 9TH MAY 2000. AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 01 SEP 2017
Gwrthrychau elusennol
REGIMENTAL MUSEUM TO UPHOLD THE TRADITIONS OF THE BRIGADE OF GURKHAS AND OF PERPETUATING ITS DEEDS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.