Dogfen lywodraethu BRITISH EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (BERA)
Rhif yr elusen: 272754
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED APRIL 1974 AS AMENDED SEPTEMBER 1975, SEPTEMBER 1976, 12 SEPTEMBER 1996, SEPTEMBER 2003, 08 SEPTEMBER 2006, 5 SEPTEMBER 2008, 3 SEPTEMBER 2010 AND 7 SEPTEMBER 2007 AND 6 SEPTEMBER 2012
Gwrthrychau elusennol
TO ENCOURAGE THE PURSUIT OF EDUCATIONAL RESEARCH AND ITS APPLICATION FOR BOTH THE IMPROVEMENT OF EDUCATIONAL PRACTICE AND FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.