ymddiriedolwyr THE LONDON FOREST CHOIR
Rhif yr elusen: 272799
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clare Myers | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||||||
Michelle Matthews | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||||||
Liz Wade | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||||||
Janet Cassford | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||||||
Sally Robinson | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||||||
Helen Petchey | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||||||
PAUL GILLETT | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|||||||||
Alison Clewlow | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|||||||||
PHILLIPA KINGS | Ymddiriedolwr | 15 November 2012 |
|
|
||||||||
KAIREN ZONENA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Emily Morrell | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
DAVID JOHN POMFRET | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
JOAN CARDER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MS JO FLETCHER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.