ymddiriedolwyr EXETER AND DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 272863
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (15 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Michael Newman James | Cadeirydd | 04 March 2023 |
|
|
||||
Martin Jan Kolaszynski | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Valerie Susan Drew | Ymddiriedolwr | 19 January 2021 |
|
|
||||
Rhian Lowri Luxton | Ymddiriedolwr | 27 June 2016 |
|
|
||||
Mrs Jo MANVILLE | Ymddiriedolwr | 09 July 2014 |
|
|
||||
Mark Peter BENDELL BSc | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.