ymddiriedolwyr HUTTON AND SHENFIELD CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 273001
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD MAURICE RANDALL | Cadeirydd | 16 September 2011 |
|
|
||||||
David John Philpott | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||||
Ian Michael Hollocks | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||||
Patricia Ann Clark | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||||
Jane Anne Davenport | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
||||||
ROBERT IAN SCOTT | Ymddiriedolwr | 20 December 2013 |
|
|||||||
ESME BURTON | Ymddiriedolwr | 04 October 2012 |
|
|
||||||
DEBORAH ANNE GILL | Ymddiriedolwr | 16 September 2011 |
|
|
||||||
Dr JOHN ERIC KELK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.