ymddiriedolwyr HELP RIZOKARPASSO
Rhif yr elusen: 273005
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARY KARAOLIS OBE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Christina Yianni | Ymddiriedolwr | 10 June 2023 |
|
|
||||
Maria McVey | Ymddiriedolwr | 10 June 2023 |
|
|||||
Androulla Nottage | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Maria Demetriou | Ymddiriedolwr | 12 May 2019 |
|
|
||||
Demetris Nicola | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|
||||
Andreas Gavriel Gavrielides | Ymddiriedolwr | 30 June 2013 |
|
|
||||
ANDREAS STRONGOLOU | Ymddiriedolwr | 01 March 2012 |
|
|
||||
KATINA CHRISTOFOROU | Ymddiriedolwr | 28 February 2012 |
|
|
||||
JOHN CHRONIAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARIA PANTELI | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.