Hanes ariannol ENGLISH- SPEAKING UNION OF THE COMMONWEALTH
Rhif yr elusen: 273136
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.52m | £3.06m | £2.15m | £2.30m | £2.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.35m | £3.06m | £2.35m | £1.39m | £2.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £185.00k | £24.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £107.94k | £113.00k | £227.00k | £75.00k | £45.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.91m | £384.00k | £0 | £176.00k | £485.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.41m | £956.00k | £301.00k | £386.00k | £373.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £89.08k | £1.61m | £1.62m | £1.66m | £1.63m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.04k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.89m | £2.34m | £2.34m | £857.00k | £1.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £463.62k | £722.00k | £5.00k | £534.00k | £560.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £93.12k | £177.00k | £245.00k | £6.00k | £67.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.