ymddiriedolwyr ABINGDON OPERATIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 273149
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOY SKEELS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Deborah Bater | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||
Matthew Foster | Ymddiriedolwr | 22 August 2023 |
|
|
||||
James Tayler | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
Thomas James Codd | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
Vaughan Roberts | Ymddiriedolwr | 11 May 2019 |
|
|
||||
Sarah Louise Walters | Ymddiriedolwr | 19 April 2016 |
|
|
||||
NIGEL WINTER | Ymddiriedolwr | 27 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.