Dogfen lywodraethu ONGAR MUSIC CLUB
Rhif yr elusen: 273185
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17TH SEPTEMBER 1976 AS AMENDED ON 28 SEP 1990 AS AMENDED ON 07 OCT 2016 AS AMENDED ON 24 SEP 1999 as amended on 30 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE ARTS AND SCIENCES, AND PARTICULAR IN THE ART AND SCIENCE OF MUSIC, BY THE PRESENTATION OF CONCERTS AND OTHER ACTIVITIES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
ONGAR
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.